Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Christina Aagaard Kjeldsen | 24.10.2019 | |
Halfdan Jespper Engsig Stjernholm | 24.10.2019 | |
Jakob Hoberg Kristensen | 24.10.2019 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ELTRONIC Group A/S (CVR 35480463) | NORMAL | 31.08.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Christina Aagaard Kjeldsen | 24.10.2019 | 31.08.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Sonne Holding Silkeborg ApS (CVR 39685906) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.11.2019 | 18.02.2022 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |