Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Godfred Hansen-Nord | 29.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Marcus Nøhr Clausen | 22.02.2023 | 29.05.2024 | direktør |
Christian Bevort | 31.10.2019 | 22.02.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Bevort | 03.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Zabell Abildstrøm | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Marcus Nøhr Clausen | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tina Tribini Grønning | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Sand | 02.03.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeanette Løgstrup | 07.04.2022 | 20.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bevort | 02.03.2020 | 06.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Fleischer | 02.03.2020 | 06.06.2023 | bestyrelsesmedlem |