Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Arp-Hansen | 10.02.2023 | formand |
Jacob Kampp Berliner | 08.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nana Arendse Ekegren Baggesen | 08.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Arp-Hansen | 08.03.2021 | 09.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mie Hörlyck Mogensen | 08.03.2021 | 01.01.2023 | formand |