Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 6, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Balders Vej 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@jmkm.dk (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-03 tilføjes Direktion: Mads Jespersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-03 fjernes Direktion: Annemarie Geert Bielefeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balders Vej 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2020-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstehaven 20, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Reelle ejere: Kristian Møller, Jakob Møller (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-03-10 fjernes Reelle ejere: Kristian Møller (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstehaven 20, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2019-11-02 tilføjes Direktion: Annemarie Geert Bielefeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2019-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesor- gans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-02 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Legale ejere: JMKM A/S (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Navne: Ågade 14 ApS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Reelle ejere: Kristian Møller (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2019-11-02 tilføjes Stiftere: JMKM A/S (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Vedtægter: 2019-11-02 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-04)