Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Navne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Proshop a/s. (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Tranbjerg Logistik ApS. (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2023-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Proshop Holding A/S. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-15 tilføjes Vedtægter: 2024-03-15 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-15 tilføjes Legale ejere: Awilhelmsen Capital AS (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-02-15 fjernes Legale ejere: Proshop Holding A/S (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-02-14 fjernes Legale ejere: Awilhelmsen Capital AS (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-02-15 tilføjes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-02-14 fjernes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-02-15 tilføjes Vedtægter: 2024-02-15 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: THYREGOD INVEST ApS, BULLGOOD A/S (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: THYREGOD INVEST ApS (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-02-24 tilføjes Bestyrelse: Erik Megård Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-24 fjernes Bestyrelse: Lars Erikssen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-24 tilføjes Legale ejere: THYREGOD INVEST ApS, Awilhelmsen Capital AS, Proshop Holding A/S (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-02-24 fjernes Legale ejere: Dolphin Retail AS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-23 fjernes Legale ejere: Awilhelmsen Capital AS, THYREGOD INVEST ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-24 tilføjes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-02-23 fjernes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-24 tilføjes Vedtægter: 2023-02-24 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 tilføjes Legale ejere: Dolphin Retail AS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-04-05 fjernes Legale ejere: Dolphin Retail AS (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Christian Hvidsten (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Bestyrelse: Poul Thyregod (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 tilføjes Direktion: Poul Thyregod (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 fjernes Direktion: Ivan Jæger Christiansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slet Møllevej 17, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Michael Drewsens Vej 22, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2019-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-21 tilføjes Legale ejere: Dolphin Retail AS, Awilhelmsen Capital AS, THYREGOD INVEST ApS (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2019-11-20 fjernes Legale ejere: THYREGOD INVEST ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: THYREGOD INVEST ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-21 tilføjes Navne: Proshop Holding A/S (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-20 fjernes Navne: Proshop Finans A/S (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 tilføjes Navne: Proshop Finans A/S (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-21 tilføjes Vedtægter: 2019-11-21 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Michael Drewsens Vej 22, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2019-11-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Thyregod (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Ivan Jæger Christiansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er (i) at investere i og besidde kapitalandele i erhvervsvirksomheder, (ii) at udvikle de under (i) anførte erhvervsvirksomheder, herunder ved deltagelse i strategisk ledelse heraf, (iii) at gennemføre salg af de under (i) anførte erhvervsvirksomheder, samt (iv) at forestå anden investeringsvirksomhed og (v) forestå anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med det under (i) - (iv) anførte. Selskabets formål kan opfyldes gennem datterselskaber, der finansieres af Selskabet gennem lån og/eller egenkapitalfinansiering (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Stiftere: THYREGOD INVEST ApS (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-01)