Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Bjørn Bjørnsen | 12.01.2022 | direktør |
Mathias Bjørn Bjørnsen | 12.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjørn Bjørnsen | 21.10.2021 | 12.01.2022 | adm. dir |
Steen Bjørn Bjørnsen | 14.10.2020 | 21.10.2021 | adm. dir |
Bjørn Bjørnsen | 01.11.2019 | 14.10.2020 | adm. dir |