Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruerbakken 1, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordkaperen 34, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: Kuldejendomme@gmail.com (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 fjernes Kontaktoplysninger: Kuld_10@hotmail.com (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordkaperen 34, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Søren Mikael Kuld Kristensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme, herunder udlejning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Kuld_10@hotmail.com (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Søren Mikael Kuld Kristensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Navne: Kuld Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Mikael Kuld Kristensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Stiftere: Søren Mikael Kuld Kristensen (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-01)