Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-10 tilføjes Vedtægter: 2024-06-10 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: Axos ApS, MSV Holding ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-05-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Søby Vagnholm (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-05-01 fjernes Reelle ejere: Mikkel Merrild, Morten Kehlet Merrild (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: Axos ApS, MSV Holding ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Morten Søby Vagnholm (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Direktion: Morten Søby Vagnholm (direktør) (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-01 fjernes Direktion: Mikkel Merrild (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: MSV Holding ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Søby Vagnholm, Mikkel Merrild, Morten Kehlet Merrild (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Mikkel Merrild, Morten Kehlet Merrild (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Letland Alle 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Direktion: Mikkel Merrild (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2019-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og servicere vaskeudstyr til den tunge transportsektor og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-30 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Legale ejere: Axos ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2019-10-30 tilføjes Navne: NoviClean ApS (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Merrild, Morten Kehlet Merrild (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2019-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Stiftere: Axos ApS (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Vedtægter: 2019-10-30 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2019-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-30)