Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-23 tilføjes Bestyrelse: Mikael Tröjbom Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-23 fjernes Bestyrelse: Hans Anders Fredrik Renå (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-23 tilføjes Direktion: Mikael Tröjbom Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-23 fjernes Direktion: Hans Anders Fredrik Renå (direktør) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2023-05-17 tilføjes Legale ejere: Catena DK Invest ApS (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-17 fjernes Legale ejere: Catena Logistik AB (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 tilføjes Bestyrelse: David Bengt Lennart Silvesjö (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-05-09 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-09 fjernes Bestyrelse: Alf Peter Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-10-17)
Den 2021-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-10-17)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-10 tilføjes Bestyrelse: Jörgen Anders Krister Eriksson (formand) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-10 fjernes Bestyrelse: Dan Benny Patrik Thögersen (formand) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-09 fjernes Bestyrelse: Jörgen Anders Krister Eriksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 4., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-10-17)
Den 2020-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jörgen Anders Krister Eriksson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Hans Anders Fredrik Renå (direktør) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2020-10-01 fjernes Direktion: Eje Eklöf (direktør) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og drive fast ejendom og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Catena Logistik AB (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: PostNord Group AB (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: Catena M.P. Allerups Vej ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedegaardsvej 88, 2300 København S (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Binavne: Odense Distributionsdepot ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Navne: M. P. Allerups Vej 61 ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-11-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegaardsvej 88, 2300 København S (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Binavne: Odense Distributionsdepot ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Direktion: Eje Eklöf (direktør) (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-17 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Legale ejere: PostNord Group AB (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Navne: M. P. Allerups Vej 61 ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Stiftere: PostNord Group AB (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Vedtægter: 2019-10-17 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-30)