Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ingo Walterscheid | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
York Walterscheid | 30.12.2022 | formand |
Marianne Spang Bech | 30.12.2022 | næstformand |
Mona Franziska von Weitzel-Mudersbach | 15.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Thomas Kristensen | 01.10.2019 | 25.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Blach Pedersen | 01.10.2019 | 25.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Skov | 01.10.2019 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Michael Kristensen | 01.10.2019 | 31.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
York Walterscheid | 01.10.2019 | 29.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Spang Bech | 01.10.2019 | 29.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ingo Walterscheid | 01.10.2019 | 29.12.2022 | formand |
Kirsten Lynge | 01.10.2019 | 21.03.2021 | bestyrelsesmedlem |