Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holstebro Invest af 24. oktober 2019 ApS. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Aalborgvej 45, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Direktion: René Tandrup (direktør) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-28 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: René Tandrup (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Navne: ReTa Holding ApS (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Reelle ejere: René Tandrup (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Stiftere: René Tandrup (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Vedtægter: 2019-10-28 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-30)