Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 tilføjes Legale ejere: From Invest Finansiering Aps (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-10 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 1975 ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-09 fjernes Legale ejere: From Invest Finansiering Aps (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-10 tilføjes Reelle ejere: Thomas Olander From, Marianne From Laursen, Erik From (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-10 fjernes Reelle ejere: Thomas Lykke Madsen (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-09 fjernes Reelle ejere: Erik From (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-10 fjernes Direktion: Thomas Lykke Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-03-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-03-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-01-12 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-12-13 tilføjes Navne: From Invest III Aps (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-12-12 fjernes Navne: Hjermvej 29 ApS (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-12-13 tilføjes Vedtægter: 2019-12-13 (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Direktion: Thomas Lykke Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, ombygning og udvikling af ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-28 (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: From Invest Finansiering Aps, HOLDINGSELSKABET AF 1975 ApS (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-10-28 tilføjes Navne: Hjermvej 29 ApS (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Reelle ejere: Erik From, Thomas Lykke Madsen (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2019-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2019-10-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-10-28 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET AF 1975 ApS, From Invest Finansiering Aps (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Vedtægter: 2019-10-28 (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-29)