Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-06-26 tilføjes Legale ejere: Sylvester Larsson Holding ApS, Mimi Leopold Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-25 fjernes Legale ejere: Mimi Leopold Holding ApS, Sylvester Larsson Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 tilføjes Reelle ejere: Sylvester Ricard Larsson (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-26 fjernes Reelle ejere: Frederik Mathias Møller (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-25 fjernes Reelle ejere: Sylvester Ricard Larsson (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Mimi Leopold Holding ApS, Sylvester Larsson Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: Sylvester Ricard Larsson, Frederik Mathias Møller (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 62, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 58, 1313 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@teknoeatery.dk (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Pauls Gade 58, 1313 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2019-10-25 tilføjes Direktion: Sylvester Ricard Larsson (direktør) (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-25 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Legale ejere: Sylvester Ricard Larsson, Frederik Mathias Møller (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2019-10-25 tilføjes Navne: TEKNO GROUP ApS (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Reelle ejere: Sylvester Ricard Larsson, Frederik Mathias Møller (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2019-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Stiftere: Sylvester Ricard Larsson, Frederik Mathias Møller (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Vedtægter: 2019-10-25 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-28)