Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 tilføjes Legale ejere: Elliot Holding ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-09 fjernes Legale ejere: Carsten Elliot Meyer (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-10-31 tilføjes Navne: Jysk Forsikrings-Service CEM ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-30 fjernes Navne: Jysk Forsikringsservice CEM ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-31 tilføjes Vedtægter: 2019-10-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsparken 36, 7080 Børkop (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Direktion: Carsten Elliot Meyer (direktør) (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forsikringsrådgivning. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Legale ejere: Carsten Elliot Meyer (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-06-13 tilføjes Navne: Jysk Forsikringsservice CEM ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Reelle ejere: Carsten Elliot Meyer (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Stiftere: Carsten Elliot Meyer (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-28)