Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Revisor | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 102, 7400 Herning (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 37, 7400 Herning (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sonne Holding Silkeborg ApS. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-22 tilføjes Direktion: Henrik Westergaard Mathiesen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: henrikmathiesen@live.dk (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Legale ejere: Henrik Westergaard Mathiesen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kirkevej 37, 7400 Herning (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2019-10-17 tilføjes Formål: At drive virksomhed med investering i aktier og anparter (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-10-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-22 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Navne: Mathiesen Invest ApS (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Westergaard Mathiesen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Stiftere: Henrik Westergaard Mathiesen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Vedtægter: 2019-10-22 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-28)