Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalvangen 26, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 5, 4. tv., 1864 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2019-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Zeuthen Soci ApS. (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2022-03-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigsvej 5, 4. tv., 1864 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2019-10-17 tilføjes Direktion: Christoffer Daniel Leopold (direktør) (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-17 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Legale ejere: Christoffer Daniel Leopold (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Navne: Christoffer Leopold Holding ApS (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Daniel Leopold (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Stiftere: Christoffer Daniel Leopold (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Vedtægter: 2019-10-17 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-28)