Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kysthaven 18, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kysthaven 18, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2019-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AS TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kysthaven 18, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kysthaven 18, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kysthaven 18, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2019-10-22 tilføjes Direktion: Kasper Ravn Knudsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er enten direkte eller gennem andre selskaber, som holdingselskab at foretage investering i værdipapirer, fast ejendom, leasing og lignende samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-22 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bubber79@live.dk (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Legale ejere: Kasper Ravn Knudsen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Navne: KRK79 Holding ApS (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Reelle ejere: Kasper Ravn Knudsen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Stiftere: Kasper Ravn Knudsen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Vedtægter: 2019-10-22 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-28)