Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerge Byvej 27, 4480 Store Fuglede (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-23 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Legale ejere: Thomas Ole Qvist (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: Thomas Qvist Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Reelle ejere: Thomas Ole Qvist (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Stiftere: Thomas Ole Qvist (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2021-08-30 fjernes Direktion: Thomas Ole Qvist (direktør) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerge Byvej 27, 4480 Store Fuglede (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Direktion: Thomas Ole Qvist (direktør) (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-23 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Legale ejere: Thomas Ole Qvist (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Navne: Thomas Qvist Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Ole Qvist (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Stiftere: Thomas Ole Qvist (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2019-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jerslev Isolering A/S. (offentliggjort 2019-12-18)