Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pernillevej 39, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Olsens Vej 9, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Olsens Vej 9, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsparken 36, 3660 Stenløse (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@rolander.dk (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsparken 36, 3660 Stenløse (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Direktion: Martin Kjær Rolander (direktør) (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-23 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Legale ejere: Zimoo Holding ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Navne: Zimoo Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Reelle ejere: Pia Kjær Rolander, Martin Kjær Rolander (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Stiftere: Zimoo Holding ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-24)