Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Svend Aage Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 fjernes Direktion: Andreas Heegaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Christiansen (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-01 fjernes Reelle ejere: Andreas Heegaard Christiansen (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Direktion: Andreas Heegaard Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-10-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive landbrug med mælkeproduktion (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-15 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gbg.dk (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Legale ejere: GBG Group ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Navne: GBG Mælk ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Reelle ejere: Andreas Heegaard Christiansen, Mathias Christiansen (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-10-15 tilføjes Stiftere: GBG Group ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Vedtægter: 2019-10-15 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-24)