Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 87, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 87, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Rettig Paulsen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-09-01 fjernes Reelle ejere: Danny Diduch (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-09-01 fjernes Direktion: Danny Diduch (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Finn Rettig Paulsen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 667.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Michael Faurholt Holding ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Faurholt Pedersen (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 87, 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-10-23 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Direktion: Danny Diduch (direktør) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med vin, spiritus og delikatesser og og herudover drift af vinbar samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-23 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: fp@naervaer.dk (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Legale ejere: Nærvær Strandgade ApS, Camro Holding ApS, JePa Holding ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Navne: Nærvær Værnedamsvej ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Reelle ejere: Finn Rettig Paulsen, Danny Diduch, Camilo Rosas-Bjarnt, Jesper Paulsen (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Stiftere: Nærvær Strandgade ApS, JePa Holding ApS, Camro Holding ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-23)