Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-22 tilføjes Legale ejere: ACCE Holding ApS, TBA Invest ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-21 fjernes Legale ejere: TBA Invest ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-22 tilføjes Reelle ejere: Tilda Huttunen van het Erve, Lars Huttunen van het Erve (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-22 fjernes Reelle ejere: Torsten Bech Andersson (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-21 fjernes Reelle ejere: Tilda Huttunen van het Erve, Lars Huttunen van het Erve (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-19 tilføjes Vedtægter: 2023-09-19 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Lars Huttunen van het Erve (direktør) (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Lars Huttunen van het Erve (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 53, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 53, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-22 tilføjes Legale ejere: TBA Invest ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2019-10-21 tilføjes Legale ejere: EKA Invest ApS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-22 tilføjes Reelle ejere: Torsten Bech Andersson (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2019-10-21 tilføjes Reelle ejere: Tilda Huttunen van het Erve, Lars Huttunen van het Erve (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2019-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 53, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2019-10-21 tilføjes Direktion: Lars Huttunen van het Erve (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2019-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at udvikle og forhandle it-software, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-21 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Navne: Kintella ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Stiftere: EKA Invest ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Vedtægter: 2019-10-21 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2019-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-22)