Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 26, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Glatvedvej 22, 8444 Balle (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komponenthuset A/S. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glatvedvej 22, 8444 Balle (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2019-10-20 tilføjes Binavne: Kamo-Holding ApS (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Direktion: Karina Kirstine Mohrsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-20 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Legale ejere: Karina Kirstine Mohrsen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Navne: Kamo ApS (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Reelle ejere: Karina Kirstine Mohrsen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Stiftere: Karina Kirstine Mohrsen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Vedtægter: 2019-10-20 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-21)