Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bursøvej 24, 4930 Maribo (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Direktion: Søren Nymand Skaaning (direktør) (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje I/S andele og andre anparter samt enhver i forbindelsen hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-17 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Legale ejere: Søren Nymand Skaaning (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Navne: Krumtap ApS (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Reelle ejere: Søren Nymand Skaaning (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Stiftere: Søren Nymand Skaaning (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Vedtægter: 2019-10-17 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-21)