Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-07-01 fjernes Navne: ApS ERIK OLSEN & SØNNER, KØGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Astersvej 17, 2. th., 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Revisor: Max Klarskov Vilby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-29 fjernes Direktion: Ella Johanne Hald Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-22 tilføjes Vedtægter: 1987-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 87.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astersvej 17, 2. th., 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-18 tilføjes Direktion: Ella Johanne Hald Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-18 tilføjes Navne: ApS ERIK OLSEN & SØNNER, KØGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-18 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-18 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-18 tilføjes Revisor: Max Klarskov Vilby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)