Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: N Valdemars Alle 5, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 107, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordisk Svejse Teknik ApS. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: MBJ VVS Teknik ApS. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 107, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2019-10-12 tilføjes Direktion: Jan Westy Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-12 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Legale ejere: Jan Westy Hansen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Navne: Westy & Rie Holding ApS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Reelle ejere: Jan Westy Hansen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Stiftere: Jan Westy Hansen (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Vedtægter: 2019-10-12 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-18)