Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-10-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FB Water ApS. (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2022-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-02-01 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-18 tilføjes Legale ejere: M. F. Byg Holding ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-10-18 fjernes Legale ejere: M F Holding ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-10-17 tilføjes Legale ejere: M F Holding ApS, BECKER INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergårdsvej 56, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Direktion: Morten Agenfeld Fagerberg (direktør) (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-17 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Navne: Group FB ApS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Reelle ejere: Morten Agenfeld Fagerberg, Arne Becker Rousing (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Stiftere: M F Holding ApS, BECKER INVEST ApS (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Vedtægter: 2019-10-17 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-18)