Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | Navne | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedevejen 33, 5932 Humble (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-16 tilføjes Direktion: Sofie Amalie Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-16 fjernes Direktion: Dennis Dahl (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-05 tilføjes Vedtægter: 2023-09-05 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-07-07 tilføjes Bestyrelse: Stefan Andersson Thaarup (næstformand) (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-20 tilføjes Binavne: Broløkke Herregård A/S (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-14 tilføjes Navne: H5 Broløkke Herregård A/S (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-13 fjernes Navne: H5 Broløkke Herregård ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-14 tilføjes Vedtægter: 2023-06-14 (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-01 tilføjes Vedtægter: 2023-06-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Provstevej 5, 2400 København NV (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-19 fjernes Bestyrelse: Peter Grubert (formand) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-18 tilføjes Bestyrelse: Michael Telling Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Direktion: Dennis Dahl (direktør) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2022-12-14 fjernes Direktion: Sofie Amalie Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-04-04 tilføjes Vedtægter: 2022-04-04 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-03-17 tilføjes Vedtægter: 2022-03-17 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-03-17 fjernes Bestyrelse: Stefan Andersson Thaarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2021-11-19 tilføjes Vedtægter: 2021-11-19 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Provstevej 5, 2400 København NV (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-04 tilføjes Bestyrelse: Stefan Andersson Thaarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-01-04 tilføjes Direktion: Sofie Amalie Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-01-04 fjernes Direktion: Lars Stoltze (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Legale ejere: H5 Capital A/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Legale ejere: Stoltze Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Navne: H5 Broløkke Herregård ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-01-03 fjernes Navne: Broløkke Herregård ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Hansen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Reelle ejere: Jacob Wolff-Petersen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 tilføjes Vedtægter: 2021-01-04 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-01-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-27 fjernes Binavne: Broløkke Gods ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: WPC Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-07-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-10-17 tilføjes Binavne: Broløkke Gods ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Direktion: Lars Stoltze (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, vedligeholde og drive ejendommen Broløkke Herregård samt investeringer og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-17 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Hovedbranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Legale ejere: WPC Holding ApS, Stoltze Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Navne: Broløkke Herregård ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Wolff-Petersen (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Stiftere: WPC Holding ApS, Stoltze Holding ApS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren for selskabet. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-17 tilføjes Vedtægter: 2019-10-17 (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-17)