Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Bestyrelse: Karina Wellendorph (formand) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Lars Engbork (formand) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Direktion: Martin Buch Thorborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 fjernes Direktion: Patrick Teglstrup Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 tilføjes Bestyrelse: David Thomas Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-14 tilføjes Bestyrelse: Dan Hartvig Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Bestyrelse: Hege Oustad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Patrick Teglstrup Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-10-01 fjernes Direktion: Martin Buch Thorborg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 tilføjes Bestyrelse: Ari-Pekka Salovaara (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-09-29 fjernes Bestyrelse: Ari-Pekka Salovaara (formand) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 3, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 3, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærtorvet 3, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 6., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-20 fjernes Bestyrelse: Jostein Nydahl Håvaldsrud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Bestyrelse: Ari-Pekka Salovaara (formand) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-01-26 fjernes Bestyrelse: Lars Engbork (formand) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-20 tilføjes Bestyrelse: Jostein Nydahl Håvaldsrud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-01-20 fjernes Bestyrelse: Dennis Skou Buhelt Klitgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-11-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Engbork (formand) (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-12 fjernes Bestyrelse: Mads Næss Rebsdorf (formand) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-03-02 tilføjes Bestyrelse: Martin Buch Thorborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-03-02 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lundskov Theilsø Nohr Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-09 tilføjes Bestyrelse: Dennis Skou Buhelt Klitgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-01-09 fjernes Bestyrelse: Valentin Thore Ringgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 6., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-10-10 tilføjes Bestyrelse: Valentin Thore Ringgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-10 tilføjes Direktion: Martin Buch Thorborg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2019-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med markedsføring og salg af produkter og tjenesteydelser indenfor kreditinformation og kreditvurdering, herunder at udbyde et kreditvurderingstool, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-10 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Hovedbranche: Inkassovirksomhed og kreditoplysning (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Legale ejere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Navne: Visma Rating ApS (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Stiftere: VISMA DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-16)