Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HENRIK HANSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2021-10-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjerg Alle 8, 1. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Pladehals Allé 13, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pladehals Allé 13, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Pladehals Allé 13, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pladehals Allé 13, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2019-10-10 tilføjes Direktion: Frederik Bjørnskov Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier og anparter, fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-10 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Legale ejere: Frederik Bjørnskov Hansen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Navne: FH Næstved Holding ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Reelle ejere: Frederik Bjørnskov Hansen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-10-10 tilføjes Stiftere: Frederik Bjørnskov Hansen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)