Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Direktion: Jan Brinck (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Hjemmeside: www.progrezzors.dk (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: poul@progrezzors.dk (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Navne: PROGREZZORS APS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Jan Brinck (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Stiftere: Thomas Rye Tengstedt, STH CAPITAL ApS, JAN BRINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-02-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: STH CAPITAL ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jan Brinck (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Poul Martin Bøtker (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-12-30 fjernes Reelle ejere: Jan Brinck (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2020-11-16 fjernes Bestyrelse: Poul Martin Bøtker (formand) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS, STH CAPITAL ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Thomas Rye Tengstedt (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Brinck, Poul Martin Bøtker (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Rye Tengstedt (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS, STH CAPITAL ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Poul Martin Bøtker, Jan Brinck (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Martin Bøtker (formand) (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Jan Brinck (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre ledelsesrådgivning og konsulentopgaver samt efter ledelsens vurdering hermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Hjemmeside: www.progrezzors.dk (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: poul@progrezzors.dk (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: JAN BRINCK HOLDING ApS, STH CAPITAL ApS, Thomas Rye Tengstedt (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Navne: PROGREZZORS APS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Martin Bøtker, Jan Brinck, Thomas Rye Tengstedt (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Stiftere: Thomas Rye Tengstedt, STH CAPITAL ApS, JAN BRINCK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-29)