Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-10-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kilsgaard ApS. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-02 tilføjes Direktion: Mads Kilsgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-10-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kilsgaardmurer@gmail.com (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-02 tilføjes Legale ejere: Mads Kilsgaard Sørensen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderdalvej 14, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Formål: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med holdingselskab og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-02 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Navne: Mads Murer Holding ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Mads Kilsgaard Sørensen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Stiftere: Mads Kilsgaard Sørensen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-10-15)