Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Formål | Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-06 tilføjes Bestyrelse: Verka Boseva (formand) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 fjernes Bestyrelse: Sanja Djurisic (formand) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-05 fjernes Bestyrelse: Verka Boseva (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-01-25 tilføjes Bestyrelse: Verka Boseva (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-01-25 fjernes Bestyrelse: Aleksander Laursen (næstformand) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-07-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Holte Midtpunkt 20, 2., 2840 Holte (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-23 fjernes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køreskole og undervisning samt hermed efter ledelsens vurdering beslægtet virksomhed og at drive kommissionsbaseret formidling af fordringer (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holte Midtpunkt 20, 2., 2840 Holte (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Hjemmeside: https://komfort-koereskole.dk/ (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kkskole.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-06 tilføjes Binavne: Invoice-Stock A/S (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-23 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyvej 8, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-10-13 tilføjes Bestyrelse: Aleksander Laursen (næstformand) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2019-10-13 tilføjes Direktion: Ole Radosav Djurisic (direktør) (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køreskole og undervisning samt hermed efter ledelsens vurdering beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-13 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Hovedbranche: Køreskoler (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Legale ejere: Oldole Holding ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Navne: Komfort Trafikskole A/S (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Reelle ejere: Ole Radosav Djurisic (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Stiftere: Oldole Holding ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Vedtægter: 2019-10-13 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-14)