Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zeeker ApS. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 9, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Direktion: Ronni Steinfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-14 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Legale ejere: Ronni Steinfeldt (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Navne: Acceber Holding ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Reelle ejere: Ronni Steinfeldt (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Stiftere: Ronni Steinfeldt (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Vedtægter: 2019-10-14 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-14)