Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Landevejen 62, 6720 Fanø (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Direktion: Jørgen Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-10 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Legale ejere: Jørgen Christensen, Lotte Lambæk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Navne: Selskabet 30. juli 2022 ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Reelle ejere: Jørgen Christensen, Lotte Lambæk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Stiftere: Lotte Lambæk, Jørgen Christensen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landevejen 62, 6720 Fanø (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 44, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og øvrige investeringer og formuepleje. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-07-30 tilføjes Navne: Selskabet 30. juli 2022 ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-07-29 fjernes Navne: MNA Konceptudvikling ApS (offentliggjort 2022-07-30)
Den 2022-07-30 tilføjes Vedtægter: 2022-07-30 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-04-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 44, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2019-10-10 tilføjes Direktion: Jørgen Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulent og rådgivningsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-07-30)
Den 2019-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-10 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Legale ejere: Jørgen Christensen, Lotte Lambæk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Navne: MNA Konceptudvikling ApS (offentliggjort 2022-07-30)
Den 2019-10-10 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Christensen, Lotte Lambæk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Stiftere: Lotte Lambæk, Jørgen Christensen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2022-07-30)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-06)