Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Tegningsregel | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Revisor | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøget 38, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sindico.dk (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-06-24 tilføjes Binavne: Dansk Outlet Viborg ApS (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-16 tilføjes Direktion: Nicolai Nørskov (direktør) (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-16 tilføjes Navne: Dansk Viborg ApS (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-15 fjernes Navne: Dansk Outlet Viborg ApS (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-16 tilføjes Vedtægter: 2023-06-16 (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-16 fjernes Bestyrelse: Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-25 tilføjes Legale ejere: Dansk Group A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-12-25 fjernes Legale ejere: Sindico Group A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-13 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Henrik Nielsen Holding Holstebro ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-05-18 tilføjes Direktion: Rikke Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Direktion: Nicolai Nørskov (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Nielsen Holding Holstebro ApS, RJ Holding, Bording ApS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Rikke Jensen (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-03-01 fjernes Reelle ejere: Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen, Nicolai Nørskov, Jens Nørskov, Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2019-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 49, 7430 Ikast (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2019-10-11 tilføjes Bestyrelse: Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2019-10-11 tilføjes Direktion: Nicolai Nørskov (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-11 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Legale ejere: Sindico Group A/S (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-10-11 tilføjes Navne: Dansk Outlet Viborg ApS (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2019-10-11 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen, Nicolai Nørskov, Jens Nørskov, Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen (offentliggjort 2020-09-04)
Den 2019-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-10-11 tilføjes Stiftere: Sindico Group A/S (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2019-10-11 tilføjes Vedtægter: 2019-10-11 (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2019-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-11)