Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Ranum | 19.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Prip Hesselager | 01.01.2021 | 19.01.2022 | direktør |
Thomas Høgenhaven | 10.10.2019 | 01.01.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Ejlersen | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Louise Sparf-Bruun | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Astrid Haug | 01.05.2024 | næstformand |
Steen Halbye | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Høgenhaven | 01.01.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Koefoed | 26.04.2023 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ejlersen | 20.01.2022 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ranum | 20.01.2022 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annette Hartvig Bohé | 01.01.2021 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Philip Peter Nicholas Thestrup | 10.10.2019 | 20.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Høgenhaven | 10.10.2019 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Annette Hartvig Bohé | 10.10.2019 | 31.12.2020 | formand |