Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 55, 1., 2610 Rødovre (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 43, 2791 Dragør (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 57.144,00 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 tilføjes Legale ejere: CB 2019 ApS, MELLA Holding ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Legale ejere: CB 2019 ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Hjer Blok, Carsten Schou Rasmussen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Reelle ejere: Charlotte Hjer Blok, Carsten Schou Rasmussen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 tilføjes Vedtægter: 2024-01-03 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-25 tilføjes Bestyrelse: Carsten Schou Rasmussen (formand) (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 51.429,00 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-02-25 tilføjes Legale ejere: CB 2019 ApS, CarstenIT Holding ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-02-24 fjernes Legale ejere: CB 2019 ApS, CarstenIT Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Hjer Blok, Carsten Schou Rasmussen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-02-24 fjernes Reelle ejere: Charlotte Hjer Blok, Carsten Schou Rasmussen (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, af bestyrelsesformanden alene, eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Vedtægter: 2021-02-25 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 43, 2791 Dragør (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skipperstræde 10, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-01-05 tilføjes Hjemmeside: www.dinbogholder.dk (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dinbogholder.dk (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-10-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skipperstræde 10, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Charlotte Hjer Blok (direktør) (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bogføring, revision og skatterådgivning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: CB 2019 ApS, CarstenIT Holding ApS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Navne: Din Bogholder ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Hjer Blok, Carsten Schou Rasmussen (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Stiftere: CarstenIT Holding ApS, CB 2019 ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-10)