Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hjemmeside | Binavne | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kuhlausvej 5, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nældevej 57, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@maestertoej.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: Kontakt@maesteren.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2019-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: NHM Transport ApS. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: NHM Transport ApS. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-03 tilføjes Hjemmeside: www.mæstertøj.dk (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: Kontakt@maesteren.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-10-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@hvidberg-invest.dk (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-06 tilføjes Binavne: Mæstertøj ApS, Hvidberg Invest ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Navne: Mæsteren ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 fjernes Navne: Hvidberg Invest ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Vedtægter: 2023-09-06 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nældevej 57, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2022-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnervej 144, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervej 144, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Umanakvej 26, 1. th., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-15 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2021-04-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Umanakvej 26, 1. th., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Houvej 177, 9370 Hals (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hvidberg-invest.dk (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houvej 177, 9370 Hals (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Direktion: Nicolai Hvidberg Madsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-10 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Legale ejere: Nicolai Hvidberg Madsen (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Navne: Hvidberg Invest ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Hvidberg Madsen (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Stiftere: Nicolai Hvidberg Madsen (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-10)