Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 tilføjes Navne: Stadelhofer & Hummelshøj ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-14 fjernes Navne: Stadelhofer & Hummelshøj Dressage ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 tilføjes Vedtægter: 2024-01-15 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hans Peder L. Madsen Holding ApS. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Andersens Vej 1, 9310 Vodskov (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stilbjergvej 124, 6800 Varde (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Wittendorffs Holding ApS (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Hummelshøj (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stilbjergvej 124, 6800 Varde (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2020-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stilbjergvej 124, 6800 Varde (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Wittendorffs Holding ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Laila Wittendorff Petersen (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2019-11-15 tilføjes Legale ejere: Wittendorffs Holding ApS, Ulrik Stadelhofer (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2019-11-14 fjernes Legale ejere: Wittendorffs Holding ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-15 tilføjes Reelle ejere: Laila Wittendorff Petersen, Ulrik Stadelhofer (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2019-11-14 fjernes Reelle ejere: Laila Wittendorff Petersen (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stilbjergvej 124, 6800 Varde (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-10-09 tilføjes Direktion: Ulrik Stadelhofer (direktør) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-09 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Legale ejere: Wittendorffs Holding ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-10-09 tilføjes Navne: Stadelhofer & Hummelshøj Dressage ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2019-10-09 tilføjes Reelle ejere: Laila Wittendorff Petersen (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-10-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Stiftere: Wittendorffs Holding ApS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Vedtægter: 2019-10-09 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-09)