Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
xbrl | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skotlandsgade 3, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Binavne: Branche-Indsigt.dk ApS, Branche Indsigt ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-07 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Legale ejere: GURAJ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Navne: BI-Medier ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Reelle ejere: Irian Rajic (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Stiftere: GURAJ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 Statstidende Dekret
Den 2021-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skotlandsgade 3, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdstræde 8, 1452 København K (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@branche-indsigt.dk (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-19 fjernes Hjemmeside: www.branche-indsigt.dk (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-03 fjernes Direktion: Irian Rajic (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdstræde 8, 1452 København K (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 29, 1456 København K (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Irian Rajic (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Marco Guldmann Nielson (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Marco Guldmann Nielson (direktør) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-30 fjernes Reelle ejere: Irian Rajic (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 29, 1456 København K (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skotlandsgade 3, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-14 tilføjes Hjemmeside: www.branche-indsigt.dk (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2019-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@branche-indsigt.dk (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2019-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skotlandsgade 3, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-10-07 tilføjes Binavne: Branche-Indsigt.dk ApS, Branche Indsigt ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Direktion: Marco Guldmann Nielson (direktør) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2019-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive medieproduktion og mediedistribution samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-07 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Legale ejere: GURAJ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Navne: BI-Medier ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Reelle ejere: Irian Rajic, Marco Guldmann Nielson (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2019-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Stiftere: GURAJ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-05)