Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Velbæk | 21.10.2019 | 24.01.2023 | direktør |
Chris Oxholm | 21.10.2019 | 14.11.2019 | direktør |
Thomas Nobel | 01.10.2019 | 14.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Christoffersen | 31.12.2020 | 24.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Magnus Velbæk | 31.12.2020 | 24.01.2023 | formand |
Kasper Velbæk | 14.11.2019 | 24.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Chris Oxholm | 14.11.2019 | 24.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nobel | 14.11.2019 | 31.12.2020 | formand |
Anna Isabella Cruz Monteiro Nobel | 28.10.2019 | 14.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Magnus Velbæk | 28.10.2019 | 14.11.2019 | formand |
Nathali Diane Alexander | 21.10.2019 | 14.11.2019 | næstformand |
Lars Magnus Velbæk | 21.10.2019 | 27.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anna Isabella Cruz Monteiro Nobel | 21.10.2019 | 27.10.2019 | formand |
Thomas Nobel | 01.10.2019 | 21.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Velbæk | 01.10.2019 | 21.10.2019 | formand |
Chris Oxholm | 01.10.2019 | 21.10.2019 | næstformand |