Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYGGE-. HANDELS- OG EJENDOMSSELSKABET PATENT ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-10-14 tilføjes Vedtægter: 2019-10-14 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbyen 47, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Direktion: Thomas Ager Hostrup (direktør) (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, eje kapitalandele i selskaber og aktiviteter i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-07 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Legale ejere: Thomas Ager Hostrup (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Navne: TAH Holding ApS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Reelle ejere: Thomas Ager Hostrup (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Stiftere: Thomas Ager Hostrup (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-11)