Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Allan Volf Lorentsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Per Borup Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2019-07-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOFFMANN ESBJERG HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-07-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Torskekaj Invest ApS. (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-07-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Zefyr Invest I A/S. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-08-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zefyr Invest II A/S. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Zefyr Invest I A/S. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2020-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Harvest A/S. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2023-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Zefyr Invest I A/S. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 tilføjes Bestyrelse: Henry Heiberg (formand) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-13 fjernes Bestyrelse: Johan Preben Hoffmann (formand) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-12 fjernes Bestyrelse: Henry Heiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-16 tilføjes Legale ejere: Pernille Hoffmann, Bettina Hoffmann, Henriette Marianne Hoffmann (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-08-16 fjernes Legale ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-08-16 tilføjes Reelle ejere: Pernille Hoffmann, Bettina Hoffmann, Henriette Marianne Hoffmann (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-08-16 fjernes Reelle ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Dokkaj 1, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Bestyrelse: Henry Heiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-07-30 tilføjes Direktion: Per Borup Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2019-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden dermed i forbindelse bestående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Legale ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-07-30 tilføjes Navne: Hoffmann Capital 3 ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Reelle ejere: Johan Preben Hoffmann (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Vedtægter: 2019-07-30 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-08)