Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmerup Stationsvej 10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Direktion: Søren Rahbek (direktør) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsinvestering og -drift, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Legale ejere: RBN - Holding ApS, MIH EJENDOMME ApS, Rahbek ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Navne: OFV 100 ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Ian Henriksen, Rasmus Bork-Nielsen (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Stiftere: Rahbek ApS, RBN - Holding ApS, MIH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-08)