Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TipTorn ApS. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-15 tilføjes Legale ejere: Karin Sørensen Brønserud (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-07 tilføjes Legale ejere: Jack Tipsmark Tornøe Knudsen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Reelle ejere: Karin Sørensen Brønserud (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-07 tilføjes Reelle ejere: Jack Tipsmark Tornøe Knudsen (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødtchersvej 25, 5230 Odense M (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Direktion: Jack Tipsmark Tornøe Knudsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er holding virksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-07 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Navne: Gusvic Holding ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Stiftere: Jack Tipsmark Tornøe Knudsen (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Vedtægter: 2019-10-07 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-07)