Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Johan Lilholt Olsen(virk.: 7) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Kristian Olsen(virk.: 9) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Kristian Olsen | 01.12.1998 | Jens Kofods Gade 2, 1268 København K |
Johan Lilholt Olsen | 30.06.2020 | Erik Menveds Vej 3, 1965 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Johan 1311 Holding ApS | 40841962 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.07.2020 | 0,82 (km) | Tjørnegade 5, 2200 København N | Erik Menveds Vej 3, 1965 Frederiksberg C |
Johan 1311 Holding ApS. |
Sidst opdateret den 07.10.2019 og angivet som gældende fra 30.06.2019 (1907 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Johan&Jørgensen I/S | 39004682 |
Johan' Multiservice | 40556842 |
Johan's Turbuss AS | 36176636 |
johan.cc | 32205666 |
Johan 1311 Holding ApS | 40841962 |
Johan | 36193611 |
Johan Aabroe Gamborg | 39166488 |
Johan A Asmussen | 32373836 |
JOHAN A CHRISTENSEN | 11962904 |
JOHAN ALBRECTSEN | 12156693 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Johan Lilholt Olsen(virk.: 7) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hans Kristian Olsen(virk.: 9) Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 69 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Johan Lilholt Olsen(virk.: 7) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 1 | 1 | 4 |
Hans Kristian Olsen(virk.: 9) Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 4 | 0 | 9 |
Sum | 9 | 5 | 1 | 13 |
Pct. | 32 % | 18 % | 4 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |