Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Navne: GWT Invest ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-12 fjernes Navne: Gaia Wood Technology ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-13 tilføjes Vedtægter: 2023-11-13 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2020-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: DWT Holding ApS. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2021-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: DWT Holding ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DWT Holding ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-10 tilføjes Legale ejere: BODYCHECK INST GLOBAL ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-10 fjernes Legale ejere: Gaia Invest Global Ltd. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-10 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-02-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-10-30 tilføjes Legale ejere: Gaia Invest Global Ltd., Ny JJT Holding ApS, THK HOLDING EJENDOMME ApS, KIM HOLM HOLDING ApS, Holzegaard ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-10-29 fjernes Legale ejere: THK HOLDING EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-10-05 tilføjes Legale ejere: THK HOLDING EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-10-30 fjernes Reelle ejere: Torben Hald Kimø (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-10-05 tilføjes Reelle ejere: Torben Hald Kimø (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerfælled Torv 10, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Bestyrelse: Kim Holm (formand) (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Direktion: Jeespeer Free Dalgaard (direktør) (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i unoterede selskaber samt efter direktions skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-05 (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2019-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Navne: Gaia Wood Technology ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2019-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Revisor: Lindeberg Storm Fischer Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Stiftere: THK HOLDING EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen sammen med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Vedtægter: 2019-10-05 (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2019-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-05)
Den 2019-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-05)