Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Overgaard Iwers | 13.11.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Dahl Andersen | 02.10.2019 | 13.11.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | 11.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Toft Andresen | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Dahl Andersen | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Voldby | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Konrad Beck | 13.09.2022 | formand |
Jacob Overgaard Iwers | 13.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Pedersen | 17.11.2019 | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Dahl Andersen | 17.11.2019 | 12.09.2022 | formand |
Ove Rønne | 02.10.2019 | 17.11.2019 | formand |
Jeppe Dahl Andersen | 02.10.2019 | 16.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marie Brandt Hansen | 02.10.2019 | 13.11.2019 | bestyrelsesmedlem |