Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærhegnet 33, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 10, 4. 11., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: mr@flreklame.dk (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FL REKLAME HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro Torv 10, 4. 11., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Direktion: Mathias Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-03 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Legale ejere: Mathias Rasmussen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Navne: M. Rasmussen Invest ApS (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Reelle ejere: Mathias Rasmussen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Stiftere: Mathias Rasmussen (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Vedtægter: 2019-10-03 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-04)